Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Bardelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Bardelli
Nasce a Pizzighettone (Cremona) il 18 gennaio 1922
Deceduto il 20 agosto 1992
Sindacalista.
Organi parlamentari
|
84
Progetti di legge presentati
|
81
Atti di indirizzo e controllo
|
79
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 14 febbraio 1963 (COMUNISTA )
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
12
1970
5
1971
6
1972
14
1973
11
1974
7
1975
5
1976
10
1977
5
1978
4