Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Bardelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Bardelli
Nasce a Pizzighettone (Cremona) il 18 gennaio 1922
Deceduto il 20 agosto 1992
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
81
Atti di indirizzo e controllo
|
79
Interventi
|
84
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1977
VII Legislatura della Repubblica italiana
MIRATE ed altri: Nuove norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (iniziativa Parlamentare) -
C.1024
, 18 gennaio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERTANI FOGLI ed altri: Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei dipendenti da imprese di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici (iniziativa Parlamentare) -
C.1100
, 3 febbraio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GATTI ed altri: Modifiche all'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.1229
, 5 marzo 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARDELLI ed altri: Norme concernenti il mercato lattiero e l'importazione ed il commercio del latte in polvere (iniziativa Parlamentare) -
C.1781
, 5 ottobre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ESPOSTO ed altri: Norme in materia di liquidazione di usi civici (iniziativa Parlamentare) -
C.2207
, 22 maggio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
12
1970
5
1971
6
1972
14
1973
11
1974
7
1975
5
1976
10
1977
5
1978
4