Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Cermenati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Cermenati
Nasce a Lecco il 16 ottobre 1868
Deceduto a Castel Gandolfo (Roma) il 8 ottobre 1924
Laurea in Scienze naturali; Docente universitario, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 12 novembre 1924
Organi parlamentari
|
233
Interventi e citazioni
|
3
Incarichi di governo
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Boselli
Sottosegretario: Ministero dell'Agricoltura, dal 14.10.1917 al 29.10.1917
I Governo Orlando
Sottosegretario: Ministero dell'Assistenza Militare e Pensioni di Guerra, dal 29.10.1917 al 18.01.1919
I Governo Nitti
Sottosegretario: Ministero dell'Agricoltura, dal 23.06.1919 al 21.05.1920
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924