Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Cermenati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Cermenati
Nasce a Lecco il 16 ottobre 1868
Deceduto a Castel Gandolfo (Roma) il 8 ottobre 1924
Laurea in Scienze naturali; Docente universitario, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 12 novembre 1924
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
233
Interventi e citazioni
pagina
1
di 12
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
modificazioni alla legge forestale
pp. 2
pp. 26160
pp. 26236
f a r m a - | eie
pp. 353
pp. 863
pp. 874
pp. 4736
pp. 5378
pp. 6426
pp. 21085
pp. 21971
pp. 21972
pp. 22113
pp. 23002
pp. 23003
pp. 23006
e s p o r t a zione di f o r m a g g i in F r a n c i a
pp. 738
pp. 1442
Bilanci: a g r i c o l t u r a
pp. 769
pp. 7045
pp. 14037
pp. 14106
servizio della linea e l e t t r i c a LeccoV a l t e l l i n a
pp. 1285
pp. 1286
pp. 1968
pp. 21930
pp. 22111
pp. 23134
pp. 23662
pp. 23668
c o s t r u z i o n e di u n a s t r a d a in p r o v i n c i a di Como
pp. 1482
pp. 2541
t u t e l a dei l a t t i c i n i i n v i a t i all'estero
pp. 1483
g i o b e r t i t e c a l c i n a t a (esenzione del dazio)
pp. 2114
pp. 2545
pp. 5483
pp. 5484
s u p p l e n t i delle scuole medie gov e r n a t i v e
pp. 2234
pp. 2235
pp. 2627
p u b b l i c a z i o n e di m a n o s c r i t t i di L e o n a r d o d a Vinci
pp. 2384
pp. 2898
pp. 4878
pp. 5637
pp. 8676
rif o r m a del vincolo f o r e s t a l e
pp. 2463
pp. 3438
pesca degli agoni nel lago di Como
pp. 4167
pp. 4476
pp. 6022
pp. 7302
c a r c e r i di Lecco
pp. 4210
pp. 4245
t r a f o r o dello S p l u g a
pp. 4876
p u b b l i c a sicur e z z a nel t e r r i t o r i o di Lecco
pp. 5483
pp. 6717
t r a t t a m e n t o d o g a n a l e della b a r i t e caustica
pp. 4879
pp. 5762
pp. 6316
pp. 10208
pp. 11987
pp. 12775
petizioni
pp. 5778
pp. 5882
pp. 16682
p e r s o n a l e sussidiario degli uffici i p o t e c a r i
pp. 5836
pp. 6548
valichi f e r r o v i a r i dello S p l u g a e del Greina
pp. 6801
pp. 6802
pp. 13179
pp. 13380
pp. 16063
pp. 21432
pp. 21971
pp. 22113
bacini m o n t a n i
pp. 8811
pp. 9351
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924