Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Cravedi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Cravedi
Nasce a Piacenza (Emilia-Romagna) il 3 maggio 1928
Deceduto il 14 ottobre 2013
Licenza elementare; operaio
Gruppi
|
25
Progetti di legge presentati
|
280
Atti di indirizzo e controllo
|
16
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (difesa)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Membro dal 17 dicembre 1981 al 18 maggio 1982
Subentra a:
Pierluigi Onorato
Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Membro dal 19 maggio 1982 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1978
3
1979
11
1980
3
1981
4
1982
1
1983
2