Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Dal Castello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Dal Castello
Nasce a Arsiero (Vicenza) il 23 maggio 1942
Insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
57
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
252
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (252)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
14
1980
26
1981
18
1982
20
1987
5
1988
15
1989
13
1990
11
1991
27
1992
87
1993
16