Deputati
Mario Dal Castello
Nasce
a
Arsiero
(Vicenza)
il
23 maggio 1942
Insegnante
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 14 giugno 1979 , con convalida del 15 novembre 1979
Eletto
nella circoscrizione VERONA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983