Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Ferrari Aggradi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Ferrari Aggradi
Nasce a La Maddalena (Sassari) il 13 marzo 1916
Deceduto il 24 dicembre 1997
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
21
Incarichi di governo
|
150
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
320
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1967
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEGAN ed altri: Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.3745
, 26 gennaio 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Premio di fedeltà ai componenti attivi di famiglie coltivatrici (iniziativa Parlamentare) -
C.3926
, 17 marzo 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ORLANDI e FERRARI AGGRADI: Registrazione delle Istituzioni private con fini culturali e di assistenza sociale, e disciplina tributaria degli enti predetti (iniziativa Parlamentare) -
C.4403
, 29 settembre 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ORLANDI e FERRARI AGGRADI: Registrazione e disciplina tributaria delle istituzioni private con fini culturali e di assistenza sociale (iniziativa Parlamentare) -
C.4562
, 15 novembre 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FERRARI AGGRADI ed altri: Disposizioni sugli enti pubblici che svolgono attività commerciali (iniziativa Parlamentare) -
C.4707
, 21 dicembre 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1955
1
1958
18
1959
8
1960
8
1961
2
1962
2
1963
6
1964
21
1965
14
1966
3
1967
5
1968
40
1969
11
1970
22
1971
117
1972
31
1973
8
1974
2
1975
1