Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Marino Guadalupi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Marino Guadalupi
Nasce a Taranto (Puglia) il 10 gennaio 1918
Deceduto il 16 gennaio 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
9
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
631
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
87
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1962
III Legislatura della Repubblica italiana
BASSO ed altri: Provvedimenti per gli obiettori di coscienza (iniziativa Parlamentare) -
C.3863
, 14 giugno 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GUADALUPI ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della Difesa (iniziativa Parlamentare) -
C.3914
, 28 giugno 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CATTANI ed altri: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (iniziativa Parlamentare) -
C.3998
, 21 luglio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOGONI ed altri: Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato, riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la propria opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.4098
, 10 agosto 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GUADALUPI ed altri: Norme integrative della legge 31 luglio 1956, n. 915, e successive modificazioni, sulla perequazione dei ruoli del personale civile, tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa (iniziativa Parlamentare) -
C.4187
, 13 ottobre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
4
1951
1
1953
6
1954
10
1955
7
1956
5
1957
3
1958
7
1959
8
1960
2
1961
3
1962
5
1963
11
1964
1
1968
1
1972
3
1973
5
1975
2