Deputati
Mario Ottieri
Nasce
a
Portici
(Napoli)
il
15 agosto 1910
Deceduto il 22 ottobre 1974
Imprenditore edile.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 26 giugno 1963 , con convalida del 11 dicembre 1964
Eletto
nella circoscrizione NAPOLI
con sistema proporzionale
Subentrato
Il mandato ha termine il 13 aprile 1967 per dimissioni
Viene sostituito da
Raffaele Chiarolanza.