Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Pochetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Pochetti
Nasce a Palombara Sabina (Roma) il 18 maggio 1921
Deceduto il 20 settembre 1990
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
213
Progetti di legge presentati
|
457
Interventi
|
422
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (78)
Altro firmatario (344)
Hai trovato 344 risultati
pagina
1
di 23
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00018 presentata da NATTA ALESSANDRO (PCI) in data 19760715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00163 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00028 presentata da GRASSUCCI (PCI) in data 19760804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00034 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19760805
INTERPELLANZA 2/00020 presentata da CARUSO ANTONIO (PCI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00061 presentata da CARANDINI (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00076 presentata da GRASSUCCI (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00193 presentata da NATTA ALESSANDRO (PCI) in data 19761012
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00110 presentata da GRAMEGNA (PCI) in data 19761013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00276 presentata da CANULLO (PCI) in data 19761026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00328 presentata da MICELI VINCENZO (PCI) in data 19761108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01032 presentata da FRACCHIA (PCI) in data 19761111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00374 presentata da MALAGUGINI (PCI) in data 19761116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01120 presentata da CIAI TRIVELLI (PCI) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00403 presentata da GRASSUCCI (PCI) in data 19761119
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
15
1970
3
1971
11
1972
18
1973
18
1974
12
1975
8
1976
14
1977
10
1978
3
1979
14
1980
13
1981
7
1982
4
1983
23
1984
13
1985
10
1986
11
1987
4