Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Prestamburgo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Prestamburgo
Nasce a Messina (Sicilia) il 7 settembre 1937
laurea in economia e commercio;docente universitario, ordinario dieconomia e politica agraria
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
44
Progetti di legge presentati
|
101
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
Membro dal 15 maggio 1996 (POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO )
MISTO
Membro dal 10 febbraio 1999 (MISTO )
Misto - i democratici-l'ulivo
Membro dal 10 marzo 1999 al 31 marzo 1999
DEMOCRATICI - L'ULIVO
Membro dal 31 marzo 1999 (DEMOCRATICI - L'ULIVO )
Membro del c.d. dal 3 febbraio 2000 (DEMOCRATICI - L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
13
1997
15
1998
7
1999
7
2000
2