Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Valiante
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Valiante
Nasce a Roccadaspide (Salerno) il 31 agosto 1925
Laurea in giurisprudenza; magistrato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
110
Interventi
|
143
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
PICCOLI ed altri: Provvedimenti per la repressione della criminalità (iniziativa Parlamentare) -
C.3561
, 6 marzo 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (iniziativa Parlamentare) -
C.3661
, 8 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VALIANTE: Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata e per prevenire lo "scippo" (iniziativa Parlamentare) -
C.3699
, 17 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VALIANTE: Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, che reca norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3718
, 24 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
3
1959
12
1960
12
1961
10
1962
5
1963
20
1964
18
1965
10
1966
6
1967
3
1968
10
1969
6
1970
9
1971
8
1972
1
1974
6
1975
4