Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Bitonci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Bitonci
Nasce a Padova il 24 giugno 1965
Laurea in economia e commercio; Dottore Commercialista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
1489
Atti di indirizzo e controllo
|
230
Interventi
|
385
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (385)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
44
2009
33
2010
58
2011
71
2012
29
2018
11
2019
28
2020
53
2021
42
2022
16