Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Cacciari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Cacciari
Nasce a Venezia (Veneto) il 5 giugno 1944
Laurea in lettere e filosofia; docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
115
Atti di indirizzo e controllo
|
9
Interventi
|
23
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e della conservazione dell'energia (iniziativa Parlamentare) -
C.2027
, 7 febbraio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
3
1977
3
1978
1
1979
1
1980
6
1981
3
1982
5
1983
1