Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo d'Alema
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo d'Alema
Nasce a Roma (Lazio) il 20 aprile 1949
Diploma di liceo classico; Giornalista professionista
Presidente del Consiglio
I Governo D'Alema (21.10.1998 - 22.12.1999)
II Governo D'Alema (22.12.1999 - 25.04.2000)
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
317
Atti di indirizzo e controllo
|
261
Interventi
|
183
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
LOLLI ed altri: "Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché per la prevenzione dei rischi sismici" (4107) (iniziativa Parlamentare) -
C.4107
, 21 febbraio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1987
13
1988
4
1989
2
1990
3
1991
5
1992
17
1993
10
1994
5
1995
12
1996
1
1998
1
2001
5
2002
8
2003
2
2004
3
2006
13
2007
60
2008
15
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1