Deputati
Massimo Donadi
Nasce
a
Venezia
(Veneto)
il
11 febbraio 1963
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nelle circoscrizioni di Piemonte 2, Veneto 2, Veneto 1 e Campania 1
per la lista DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
con sistema proporzionale
Optante per VENETO 2 il 2008
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013