Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Enrico Baroni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Enrico Baroni
Nasce a Catania il 28 aprile 1973
Specializzazione in Psicologia Clinica, Laurea in Psicologia;
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
129
Progetti di legge presentati
|
1359
Atti di indirizzo e controllo
|
351
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare emanuele scieri
Capogruppo dal 31 marzo 2016 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Capogruppo dal 22 giugno 2018 al 13 settembre 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
39
2014
22
2015
20
2016
10
2017
9
2018
14
2019
9
2020
3
2021
2
2022
1