Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Ostillio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Ostillio
Nasce a Taranto (Puglia) il 1 ottobre 1957
Laurea in scienze politiche; giornalista
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
129
Progetti di legge presentati
|
365
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 4 giugno 1996 al 10 febbraio 1998
Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti
Membro dal 26 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 10 febbraio 1998 al 1 aprile 1998
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 1 aprile 1998 al 27 luglio 1998
Membro dal 28 luglio 1998 al 29 maggio 2001
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 28 ottobre 1998 al 11 gennaio 2000
Sostituisce:
Mauro Fabris
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Membro dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
Giunta delle elezioni
Membro dal 13 giugno 2001 al 3 novembre 2005
IV Commissione (difesa)
Vicepresidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Membro dal 21 giugno 2001 al 23 giugno 2005
Vicepresidente dal 8 ottobre 2003 al 23 giugno 2005
Comitato per la diplomazia parlamentare
Membro dal 16 novembre 2001 al 3 novembre 2005
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 23 giugno 2005 al 3 novembre 2005
Subentra a:
Giovanni Paolo Nuvoli
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
19
1997
28
1998
13
1999
8
2001
7
2002
17
2003
23
2004
10
2005
4