Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Ostillio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Ostillio
Nasce a Taranto (Puglia) il 1 ottobre 1957
Laurea in scienze politiche; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
129
Progetti di legge presentati
|
365
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Vicepresidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Vicepresidente dal 8 ottobre 2003 al 23 giugno 2005
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
19
1997
28
1998
13
1999
8
2001
7
2002
17
2003
23
2004
10
2005
4