Nasce
a
Piacenza
(Emilia-Romagna)
il
1 settembre 1961
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in neuropschiatria infantile; Medico specialista
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione EMILIA-ROMAGNA
per la lista LEGA NORD con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013