Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Bertucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Bertucci
Nasce a Roma (Lazio) il 13 maggio 1949
Laurea in scienze sociologiche; giornalista professionista
Gruppi
|
187
Progetti di legge presentati
|
364
Atti di indirizzo e controllo
|
3
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 8 settembre 1994 al 17 febbraio 1995
XIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 giugno 1996 al 12 marzo 1997
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 12 marzo 1997 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 8 luglio 1997 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 20 giugno 2001 al 13 settembre 2001
Sostituisce:
Maria Teresa Giovanna Armosino
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 20 giugno 2001 al 13 settembre 2001
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 14 settembre 2001 al 8 maggio 2003
Subentra a:
Renzo Patria
IV Commissione (difesa)
Membro dal 8 maggio 2003 al 8 ottobre 2003
Subentra a:
Alfredo Biondi
Membro dal 1 marzo 2004 al 27 aprile 2006
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 8 ottobre 2003 al 1 marzo 2004
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di ilaria alpi e miran hrovatin
Membro dal 11 marzo 2004 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Giovanni Deodato
Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier mitrokhin" e l'attività di intelligence italiana
Membro dal 2 febbraio 2005 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Osvaldo Napoli
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
24
1995
29
1996
22
1997
21
1998
17
1999
8
2000
3
2001
4
2002
18
2003
17
2004
16
2005
8