Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Bertucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Bertucci
Nasce a Roma (Lazio) il 13 maggio 1949
Laurea in scienze sociologiche; giornalista professionista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
187
Progetti di legge presentati
|
3
Interventi
|
364
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (112)
Altro firmatario (252)
Hai trovato 364 risultati
pagina
1
di 25
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00027 presentata da BERTUCCI MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 19940520
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00053 presentata da DELLA VALLE RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19940601
INTERPELLANZA 2/00041 presentata da DELLA VALLE RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19940602
INTERPELLANZA 2/00055 presentata da ROSSO ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940616
INTERPELLANZA 2/00066 presentata da DELLA VALLE RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19940621
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02497 presentata da SAVARESE ENZO (FORZA ITALIA) in data 19940726
INTERPELLANZA 2/00156 presentata da DELLA VALLE RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19940801
MOZIONE 1/00020 presentata da MURATORI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19940802
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00102 presentata da PORTA MAURIZIO (LEGA NORD) in data 19941007
INTERPELLANZA 2/00234 presentata da BERTUCCI MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 19941011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04101 presentata da BERTUCCI MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 19941011
ODG SU P.D.L. DI BILANCIO IN COMMISSIONE 0/1072 - TAB. 10/004 presentata da BECCHETTI PAOLO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19941018
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00108 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19941020
MOZIONE 1/00035 presentata da MICHELINI ALBERTO (MISTO) in data 19941021
MOZIONE 1/00037 presentata da DOTTI VITTORIO (FORZA ITALIA) in data 19941024
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
24
1995
29
1996
22
1997
21
1998
17
1999
8
2000
3
2001
4
2002
18
2003
17
2004
16
2005
8