Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Bonato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Bonato
Nasce a Verona il 20 ottobre 1959
Licenza media superiore; giornalista
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
162
Progetti di legge presentati
82
Atti di indirizzo e controllo
5
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
47
1993
42
1994
58
1995
14
1996
1