Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Michielon
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Michielon
Nasce a Aarau il 4 ottobre 1960
diploma di ragioniere e perito commerciale;impiegato pubblico
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
171
Progetti di legge presentati
|
623
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
Membro dal 1 aprile 1993 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
Membro dal 3 agosto 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Membro dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
Segretario dal 20 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 21 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Sezione giurisdizionale dell'ufficio di presidenza
Membro dal 31 luglio 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
Membro dal 20 gennaio 1997 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
39
1993
24
1994
12
1995
21
1996
29
1997
16
1998
12
1999
8
2000
9
2001
1