Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Olivi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Olivi
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 9 luglio 1937
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
72
Progetti di legge presentati
|
27
Interventi
|
177
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (23)
Altro firmatario (154)
Hai trovato 177 risultati
pagina
1
di 12
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00292 presentata da OLIVI (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00049 presentata da BERTANI (PCI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00595 presentata da NICCOLI BRUNO (PCI) in data 19760929
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 14/002 presentata da BIANCHI BERETTA (PCI) in data 19761007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00143 presentata da GRASSUCCI (PCI) in data 19761028
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00150 presentata da GATTI NATALINO (PCI) in data 19761028
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0469/001/12 presentata da OLIVI (PCI) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00250 presentata da BOSI MARAMOTTI (PCI) in data 19761209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01372 presentata da BRINI FEDERICO (PCI) in data 19761214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01664 presentata da GRASSUCCI (PCI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00321 presentata da GRASSUCCI (PCI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00374 presentata da OLIVI (PCI) in data 19770217
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00879 presentata da FANTI (PCI) in data 19770316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00418 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19770317
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/1224/001 presentata da OLIVI (PCI) in data 19770317
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1978
1
1979
4
1980
12
1981
6
1982
6
1983
14
1984
11
1985
7
1986
7
1987
2