Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Olivi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Olivi
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 9 luglio 1937
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
72
Progetti di legge presentati
|
177
Atti di indirizzo e controllo
|
27
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Segretario dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Segretario dal 16 luglio 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Membro dal 12 luglio 1983 al 24 settembre 1985
IX Commissione (lavori pubblici)
Membro dal 25 settembre 1985 al 28 febbraio 1986
VII Commissione (difesa)
Membro dal 28 febbraio 1986 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1978
1
1979
4
1980
12
1981
6
1982
6
1983
14
1984
11
1985
7
1986
7
1987
2