Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Seppia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Seppia
Nasce a Laterina (Arezzo) il 24 novembre 1940
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
326
Progetti di legge presentati
|
181
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
480
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (214)
Altro firmatario (266)
Hai trovato 480 risultati
pagina
1
di 32
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01183 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19780713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01191 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19780717
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05551 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19780721
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05586 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19780726
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05834 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19780921
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00109 presentata da FORNI (DC) in data 19780928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03087 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19781005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05959 presentata da FERRARI MARTE (PSI) in data 19781005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03132 presentata da CHIOVINI (PCI) in data 19781018
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2432 - TAB. 19/001 presentata da ARNONE (PCI) in data 19781115
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01413 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19781205
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03335 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19781212
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06635 presentata da CRESCO (PSI) in data 19781214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01445 presentata da CRESCO (PSI) in data 19781214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06690 presentata da SEPPIA (PSI) in data 19781216
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1978
2
1979
51
1980
19
1981
24
1982
18
1983
27
1984
23
1985
15
1986
22
1987
72
1988
17
1989
12
1990
17
1991
7