Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Seppia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Seppia
Nasce a Laterina (Arezzo) il 24 novembre 1940
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
326
Progetti di legge presentati
|
480
Atti di indirizzo e controllo
|
181
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Vicepresidente dal 10 agosto 1983 al 28 settembre 1983
X Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Presidente dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Presidente dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Presidente dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1978
2
1979
51
1980
19
1981
24
1982
18
1983
27
1984
23
1985
15
1986
22
1987
72
1988
17
1989
12
1990
17
1991
7