Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Coppino
/
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Coppino
Nasce a Alba (Cuneo) il 18 aprile 1822
Deceduto a Villa Rivoli Di Alba (Torino) il 25 agosto 1901
Laurea in Lettere e filosofia; Docente universitario
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 27 novembre 1901
Presidente della Camera
Legislatura XIII del Regno d'Italia
Legislatura XV del Regno d'Italia
XVIII Legislatura del Regno d'Italia (23.11.1892 - 08.05.1895)
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
3
Progetti di legge presentati
10
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1893
1
1894
1