Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Pellicani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Pellicani
Nasce a Ruvo Di Puglia (Bari) il 7 luglio 1915
Deceduto il 24 settembre 1991
Giornalista.
Gruppi
|
4
Incarichi di governo
|
60
Progetti di legge presentati
|
26
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 23 luglio 1968 al 14 dicembre 1968
VI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Commissione difesa
Membro dal 14 marzo 1974 al 23 novembre 1974
Sostituisce:
Giacomo Mancini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
8
1964
11
1965
4
1966
7
1967
4
1968
9
1969
1
1970
1
1972
8
1973
5
1975
2