Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Pellicani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Pellicani
Nasce a Ruvo Di Puglia (Bari) il 7 luglio 1915
Deceduto il 24 settembre 1991
Giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
26
Interventi
|
60
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1973
VI Legislatura della Repubblica italiana
VITTORELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della Fondazione Giacomo Brodolini con sede a Roma (iniziativa Parlamentare) -
C.1599
, 1 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (iniziativa Parlamentare) -
C.1655
, 11 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLUCCI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (iniziativa Parlamentare) -
C.1881
, 16 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
ALLOCCA ed altri: Stanziamento di 300 miliardi alla Cassa per il Mezzogiorno (iniziativa Parlamentare) -
C.1990
, 6 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.
MASCIADRI ed altri: Norme per la riorganizzazione ed il funzionamento del servizio repressione frodi (iniziativa Parlamentare) -
C.2261
, 4 luglio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
8
1964
11
1965
4
1966
7
1967
4
1968
9
1969
1
1970
1
1972
8
1973
5
1975
2