Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Tantalo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Tantalo
Nasce a Matera (Basilicata) il 31 gennaio 1929
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
125
Atti di indirizzo e controllo
|
144
Interventi
|
565
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
BOVA ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (iniziativa Parlamentare) -
C.2934
, 19 gennaio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOVA ed altri: Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2937
, 20 gennaio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TANTALO: Norme interpretative dell'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 763, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (iniziativa Parlamentare) -
C.3022
, 22 marzo 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
11
1959
16
1960
7
1961
11
1962
10
1963
16
1964
21
1965
12
1966
3
1967
10
1968
43
1969
18
1970
18
1971
22
1972
45
1973
22
1974
17
1975
17
1976
47
1977
24
1978
12
1979
61
1980
22
1981
35
1982
37
1983
8