Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Ventura
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Ventura
Nasce a Sesto Fiorentino (Firenze) il 23 dicembre 1943
Diploma di istituto tecnico commerciale; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
571
Atti di indirizzo e controllo
|
216
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
111
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2007
XV Legislatura della Repubblica italiana
FASCIANI ed altri: "Misure in favore dei sindaci e degli amministratori locali per i rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di protezione civile" (2235) (iniziativa Parlamentare) -
C.2235
, 12 febbraio 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ASTORE ed altri: "Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche" (2305) (iniziativa Parlamentare) -
C.2305
, 1 marzo 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARIANI ed altri: "Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare" (2319) (iniziativa Parlamentare) -
C.2319
, 5 marzo 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NANNICINI ed altri: "Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e sui giudizi ad essa relativi" (2447) (iniziativa Parlamentare) -
C.2447
, 28 marzo 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DUILIO ed altri: "Istituzione dell'Ente 'Fondazione Musical italianò" (2747) (iniziativa Parlamentare) -
C.2747
, 7 giugno 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2000
1
2001
1
2002
10
2003
12
2004
13
2005
7
2006
15
2007
5
2008
6
2009
5
2010
18
2011
12
2012
6