Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Natale Staglianò
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Natale Staglianò
Nasce a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 14 marzo 1854
Deceduto a Catanzaro il 3 marzo 1918
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 19 aprile 1918
2
Progetti di legge presentati
|
50
Interventi e citazioni
pagina
1
di 3
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Discorsi : bilancio dell'interno
pp. 1128
pp. 5711
materiale ferroviario nelle Calabrie
pp. 1197
pp. 4834
pp. 5216
Sessione 2
della pubblica istruzione
pp. 537
pp. 553
pp. 3240
pp. 3241
pp. 5412
Discorsi : bilancio dell' interno
pp. 2827
ex segretario del comune di Borgia
pp. 4001
condizioni del comune di Vallefiorito
pp. 4006
inchiesta sull'amministrazione della provincia di Catanzaro
pp. 8096
esattoria di Catanzaro
pp. 12072
commissione di avanzamento del 16° reggimento fanteria
pp. 14975
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
a g g iu n ti giudiziari
pp. 72
Discorsi : carabinieri
pp. 290
pp. 581
pp. 11224
condizioni e c o n o m ic h e della p r o v in c ia di C a ta n z a r o
pp. 5067
pp. 5724
agg iu n ti giudiziari (pretori)
pp. 6331
p r o v v e d im e n ti per i c o m u n i d a n n e g giati dal te r r e m o to
pp. 5520
pp. 5574
pp. 6498
ricevitoria postale in A m e r o ni (Catanzaro)
pp. 7577
pp. 8949
erogazione di f o n d i per il te r r e m o to nella p r o v in c ia di C a ta n z a r o , 84S6 processo J e n n a r e lla
pp. 8949
com u n i meridionali
pp. 10327
ricevitore del registro di Ardore
pp. 10103
pp. 10341
lavori per il te r r e m o to in Girifalco
pp. 11066
pp. 12646
p r e tu r a di Gasperina
pp. 11217
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913