Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nelusco Giachini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nelusco Giachini
Nasce a Livorno (Toscana) il 26 agosto 1924
Deceduto il 9 gennaio 2000
Licenza elementare; operaio.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
36
Interventi
|
46
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
GOLINELLI ed altri: Soppressione per i comuni e le province del concorso alle spese per nuove opere e per i miglioramenti e conservazione dei porti, dei fari, delle spiagge (iniziativa Parlamentare) -
C.3240
, 17 giugno 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MALFATTI ed altri: Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (iniziativa Parlamentare) -
C.3313
, 12 luglio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riordinamento della previdenza marinara.
MALFATTI ed altri: Rivendica degli immobili già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali e che furono trasferiti alle organizzazioni fasciste durante il periodo fascista (iniziativa Parlamentare) -
C.3429
, 16 settembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TOGNONI ed altri: Revisione di norme e regolamenti che sanciscono la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico (iniziativa Parlamentare) -
C.3522
, 22 ottobre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
1
1964
8
1965
5
1966
4
1967
8
1968
7
1969
5
1970
3
1971
4
1972
1