Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nerio Nesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nerio Nesi
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 16 giugno 1925
Laurea in giurisprudenza; dirigente industriale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
421
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
155
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
PISCITELLO ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela dei diritti degli autori di opere di disegno "a fumetti" (iniziativa Parlamentare) -
C.6681
, 18 gennaio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CHIAPPORI ed altri: Norme per il recupero e la valorizzazione della chiesa di S. Giovanni Battista di Cervo (iniziativa Parlamentare) -
C.6728
, 2 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MUZIO ed altri: Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (iniziativa Parlamentare) -
C.6783
, 17 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NESI ed altri: Delega al Governo per la istituzione di una imposta sulle transazioni di natura speculativa da e per l'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.6788
, 18 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCHMID ed altri: Valorizzazione, tutela e recupero dei sentieri di montagna, di collina e rurali (iniziativa Parlamentare) -
C.6852
, 9 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
22
1997
11
1998
3
1999
11
2000
5
2001
15
2002
16
2003
26
2004
32
2005
14