Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nevol Querci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nevol Querci
Nasce a Pistoia (Toscana) il 23 dicembre 1927
Deceduto il 18 febbraio 2000
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
55
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
73
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
MAGNANI NOYA ed altri: Norme sull'interruzione della gravidanza (iniziativa Parlamentare) -
C.26
, 5 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IANNIELLO ed altri: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in servizio durante il periodo 1940-1945 (iniziativa Parlamentare) -
C.541
, 7 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACHILLI ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.766
, 16 novembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FRACANZANI ed altri: Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (iniziativa Parlamentare) -
C.883
, 2 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CALDORO ed altri: Riforma del Registro Italiano Navale (RINA) (iniziativa Parlamentare) -
C.1692
, 28 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
9
1970
6
1971
13
1972
4
1973
3
1974
2
1975
2
1976
5
1977
4
1979
6
1980
3
1981
4
1982
1
1983
7