Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Bono
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Bono
Nasce a Modica (Ragusa) il 9 ottobre 1952
Laurea in economia e commercio; dottore commercialista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
367
Progetti di legge presentati
|
864
Atti di indirizzo e controllo
|
167
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 9 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
21
1995
45
1996
41
1997
37
1998
24
1999
48
2000
11
2001
24
2003
1
2006
51
2007
63
2008
1