Deputati
Nicola Ciraci'
Nasce
a
Ceglie Messapica
(Brindisi)
il
25 agosto 1969
Laurea in scienze politiche
XVII Legislatura della Repubblica italiana (15.03.2013 - 22.03.2018)
- Elezioni di domenica 24 febbraio 2013 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 25 giugno 2014 , con convalida del 01 luglio 2015
Eletto
nella circoscrizione PUGLIA
per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale
Subentrato