Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Lettieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Lettieri
Nasce a Rofrano (Salerno) il 23 marzo 1923
Deceduto il 3 aprile 2004
Laurea in scienze agrarie; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
17
Atti di indirizzo e controllo
|
143
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
173
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (iniziativa Parlamentare) -
C.801
, 4 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEONE ed altri: Norme integrative delle disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (iniziativa Parlamentare) -
C.807
, 5 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEONE ed altri: Norme interpretative e integrative dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 (iniziativa Parlamentare) -
C.808
, 5 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEONE ed altri: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione (iniziativa Parlamentare) -
C.811
, 7 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
9
1965
6
1966
14
1967
8
1968
20
1969
12
1970
13
1971
7
1972
23
1973
14
1974
12
1975
5
1976
7
1980
3
1981
5
1982
7
1983
4