Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Molteni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Molteni
Nasce a Cantu' (Como) il 6 marzo 1976
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
415
Progetti di legge presentati
|
2038
Atti di indirizzo e controllo
|
532
Interventi
tutte le sedi (532)
in Assemblea (532)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 36
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 26 giugno 2008
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
bollettino del 23.07.2008 - Seduta di mercoledì 23 luglio 2008
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
bollettino del 24.07.2008 - Seduta di giovedì 24 luglio 2008
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
bollettino del 29.07.2008 - Seduta di martedì 29 luglio 2008
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 24 settembre 2008
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 5 novembre 2008
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
bollettino del 06.11.2008 - Seduta di giovedì 6 novembre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
30
2009
17
2010
28
2011
17
2012
17
2013
122
2014
32
2015
28
2016
18
2017
37
2018
65
2019
2
2020
2