Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Pagliarani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Pagliarani
Nasce a Rimini (Emilia-Romagna) il 24 giugno 1912
Deceduto il 23 aprile 2010
Laurea in scienze agrarie; insegnante.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
76
Progetti di legge presentati
|
63
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle direttive e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti dalla legge per le iniziative di interesse turistico ed alberghiero
Membro dal 17 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge tozzi condivi n. 643: "provvedimenti per la sistemazione della città di loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Membro dal 18 febbraio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
Membro dal 19 maggio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
Membro dal 30 ottobre 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge aventi per oggetto la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Membro dal 18 maggio 1965 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 16 febbraio 1966 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 10 luglio 1968 al 16 giugno 1971
Segretario dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina degli immobili urbani
Membro dal 25 settembre 1969 al 16 giugno 1971
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
17
1965
10
1966
9
1967
7
1968
13
1969
11
1970
6