Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Rivelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Rivelli
Nasce a Napoli (Campania) il 2 dicembre 1955
laurea in economia e commercio;imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
89
Progetti di legge presentati
|
124
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Segretario dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
13
1995
9
1996
5
1997
31
1998
13
1999
13
2000
5