Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Rivelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Rivelli
Nasce a Napoli (Campania) il 2 dicembre 1955
laurea in economia e commercio;imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
124
Atti di indirizzo e controllo
|
89
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
PEZZELLA ed altri: Abrogazione dei commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di esazione della tassa sugli autoveicoli (iniziativa Parlamentare) -
C.3671
, 10 gennaio 1996
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XIII Legislatura della Repubblica italiana
BERGAMO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla pericolosità dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti (iniziativa Parlamentare) -
C.1258
, 29 maggio 1996
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAMPO e RIVELLI: Disciplina degli istituti di sicurezza civile privata e delle guardie particolari giurate (iniziativa Parlamentare) -
C.1277
, 29 maggio 1996
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERGAMO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.2171
, 2 settembre 1996
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RIVELLI ed altri: Norme per l'unificazione dell'età pensionabile per gli ufficiali ed il personale non direttivo dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (iniziativa Parlamentare) -
C.2402
, 2 ottobre 1996
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
13
1995
9
1996
5
1997
31
1998
13
1999
13
2000
5