Deputati
Nives Gessi
Nasce
a
Argenta
(Ferrara)
il
23 dicembre 1923
Deceduta il 21 giugno 1994
Sindacalista.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamata il 04 maggio 1963 , con convalida del 23 aprile 1964
Eletta
nella circoscrizione BOLOGNA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968