Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Oddino Bo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Oddino Bo
Nasce a Maranzana (Asti) il 19 aprile 1922
Insegnante, pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
31
Interventi
|
56
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1967
IV Legislatura della Repubblica italiana
BALCONI ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini ed adolescenti (iniziativa Parlamentare) -
C.3743
, 25 gennaio 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCIONTI ed altri: Proroga all'anno scolastico 1970-71 delle classi ad ordinamento speciale istituite negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali con la legge 13 luglio 1965, n. 884 (iniziativa Parlamentare) -
C.3825
, 23 febbraio 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (iniziativa Parlamentare) -
C.3826
, 23 febbraio 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
INGRAO ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (iniziativa Parlamentare) -
C.4016
, 26 aprile 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MAGNO ed altri: Agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino (iniziativa Parlamentare) -
C.4034
, 28 aprile 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICELI ed altri: Norme integrative alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (iniziativa Parlamentare) -
C.4499
, 24 ottobre 1967
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
11
1965
6
1966
4
1967
6
1968
6
1969
10
1970
4
1971
5
1972
2