Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Olindo Cremaschi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Olindo Cremaschi
Nasce a Limidi Di Soliera (Soliera) il 17 agosto 1899
Deceduto il 31 agosto 1974
Agricoltore.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
119
Interventi
|
48
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1953
I Legislatura della Repubblica italiana
LONGO ed altri: Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni (iniziativa Parlamentare) -
C.3188
, 11 febbraio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
II Legislatura della Repubblica italiana
LONGO ed altri: Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni (iniziativa Parlamentare) -
C.8
, 26 giugno 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LONGO ed altri: Assistenza di malattia per i coltivatori diretti (iniziativa Parlamentare) -
C.45
, 27 luglio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SAMPIETRO ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (iniziativa Parlamentare) -
C.233
, 7 ottobre 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERLINGUER ed altri: Disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri (iniziativa Parlamentare) -
C.525
, 18 dicembre 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
4
1952
1
1953
5
1954
12
1955
7
1956
7
1957
6
1958
5