Nasce
a
Santa Croce Del Sannio
(Benevento)
il
20 aprile 1912 Deceduto il 13 marzo 2009
Laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia e teologia; funzionario pubblico
X Legislatura della Repubblica italiana (02.07.1987 - 22.04.1992)
Proclamato il 25 giugno 1987 , con convalida del 22 ottobre 1987
Eletto
nella circoscrizione BARI
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 22 aprile 1992