Deputati
Oliviero Diliberto
Nasce
a
Cagliari
(Sardegna)
il
13 ottobre 1956
Laurea in giurisprudenza; docente universitario
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 18 maggio 2001 , con convalida del 13 marzo 2002
Eletto
nel collegio di Scandiano
(circoscrizione EMILIA-ROMAGNA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006